Definición y áreas de interés             Proyecto Salón Hogar

 

 
La Multiplicación

Para poder tomar los exámenes

de este tema debes estar

registrado, si no lo estás,

Registrate aquí

Entrar a exámenes de:

 

La multiplicación es una operación matemática, de aritmética elemental, que consiste en sumar varias veces un mismo número.

 

La multiplicación es una suma abreviada de sumandos iguales, que pueden repetirse muchas veces.

Por ejemplo, según esto, 5 x 2 significa 5 veces el 2.

 

Vea ejemplo Práctica tu multiplicación      

Entonces:

 
 5 x 2   = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
           
 5 veces
       

Podemos graficarlo a través de conjuntos.

Utilizaremos estrellas.

5 conjuntos de 2 estrellas = 10 estrellas -----> 5 x 2 = 10

También se puede relacionar la multiplicación con los pares ordenados, que se obtienen del producto cartesiano de 2 conjuntos.

Los pares se forman con un elemento de cada conjunto, en el orden que se dan.

Cómo Aprender

Tu vida será mucho más fácil cuando puedas simplemente recordar las tablas de multiplicar. Así que... ¡entrena tu memoria!

Primero, usa la tabla que te incluimos en este enlace [ver tablas] para empezar a aprender las respuestas y para entrenar la memoria, está especialmente diseñado para ayudar a memorizar las tablas. Úsalo varias veces al día durante cinco minutos cada vez, y aprenderás las tablas.
 

Entonces, las dos maneras principales de aprender las tablas de multiplicar son:

  • Leer la tabla
  • Practicar varias veces al día por (5) cinco minutos.

Pero aquí tienes algunos "consejos" especiales para ayudarte todavía más:

Consejo 1: El Orden no Importa

Cuando multiplicas dos números, no importa cuál es el primero y cuál es el segundo, la respuesta es la misma.


 
Ejemplo: 3×5=15, y 5×3=15

 
Otro ejemplo: 3×9=27, y 9×3=27

 
De hecho, ¡la mitad de la tabla es como un reflejo en un espejo de la otra mitad!

Así que no memorices ambos "3×5" y "5×3", aprende sólo que "un 3 y un 5 dan 15" al multiplicarlos.

¡Esto es muy importante! La cantidad de trabajo se queda en la mitad.

 

 
En tu mente deberías tener la idea de que
3 y 5 "juntos" hacen 15.

así que deberías pensar algo como esto:

 

Consejo 2: Aprende las Tablas "a trozos"

Es muy difícil aprender toda la tabla de golpe. Así que apréndela "a trozos"...

  A   Empieza por aprender la tabla del cinco.
  B   Después aprende hasta nueve por cinco.
  C   Igual que B, pero las preguntas al revés. Apréndelas también.
  D   Finalmente aprende el trozo desde 6×6 a 9×9
       
  Y júntalo todo practicando la "Tabla del diez" completa

¡Y ya te has aprendido la Tabla del diez!

(Miremos la tabla del doce que está debajo)

 

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

3

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

4

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

6

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

7

0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

8

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

9

0

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

99

108

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

11

0

11

22

33

44

55

66

77

88

99

110

121

132

12

0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

 

Tabla pitagórica del (12) doce

Algunas pautas/Algunos patrones

Hay algunas pautas que pueden ayudarte a recordar:

es simplemente doblar el número. Lo mismo que sumar el número a sí mismo.

dos veces el dos = (2×2=4), dos veces el tres = (2×3=6), o dos veces el cuatro (2×4=8) y así etc...

Así que la pauta es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

(Y cuando recuerdes éstos, también sabrás 3×2, 4×2, 5×2, etc., ¿verdad?)

tiene una pauta: 5, 10, 15, 20, etc. Siempre termina en cero o cinco.

10× es quizás la más sencilla de todas... sólo pon un cero después

10×2=20, 10×3=30, 10×4=40, etc.

 

también sigue una pauta: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90

¿Ves cómo la cifra de las "unidades" baja: 9,8,7,6,...? ¿Y al mismo tiempo, la de las "decenas" sube: 1,2,3,...?

Puedes usar esta pauta para impulsar a tu memoria de esta manera: ¡la cifra de las decenas es uno menos que el número que estás multiplicando!

Ejemplo: 9×7... resta 1 al 7, así que la cifra de las decenas es 6, y entonces recuerda 63


¿Y la Tabla del doce?

Suena difícil, pero cuando tengas la tabla del 10× dominada, sólo es ir unos pasos más allá.

Primero, 11× es muy fácil: desde 11×2 hasta 11×9 sólo pones las dos cifras juntas. 11×2=22, 11×3=33, ..., 11×9=99.
   
Y claro, 2×, 5× y 10× siguen las reglas sencillas que ya conoces, así que sólo tienes que aprenderte éstas:
  • 3×12=36,
  • 4×12=48,
  • 6×12=72,
  • 7×12=84,
  • 8×12=96,
  • 9×12=108
   
Y el "Gran Trío":
  • 11×11=121,
  • 11×12=132 y
  • 12×12=144

Trucos y consejos para multiplicar

Algunos trucos y consejos

Aquí tienes unos trucos que pueden ayudarte a recordar tus tablas de multiplicar. Cada persona piensa de una manera diferente, así que olvida los trucos que no te funcionen.

Cada respuesta tiene un gemelo, que puede ser más fácil de recordar. Por ejemplo si te olvidas de 8×5, puedes acordarte de 5×8. Así sólo tienes que aprenderte la mitad de la tabla.


 
para multiplicar por
truco
2
suma el número a sí mismo (ejemplo 2×9 = 9+9)
5
Las últimas cifras son siempre 5,0,5,0,..,
 
es siempre la mitad de 10× (ejemplo: 5x6 = mitad de 10x6 = mitad de 60 = 30)
 
es la mitad del número multiplicado por 10 (ejemplo: 5x6 = 10x3 = 30)
6
si multiplicas 6 por un número par, acaba en la misma cifra. Ejemplo: 6×2=12, 6×4=24, 6×6=36, etc
9
es 10× el número menos el número. Ejemplo: 9×6 = 10×6 - 6 = 60-6 = 54
 
La última cifra va así: 9,8,7,6, ..
 
si sumas las cifras de la respuesta, sale 9. Ejemplo: 9×5=45 y 4+5=9. (Pero no con 9×11=99)
10
pon un cero después del número
11
hasta 9x11: sólo repite la cifra (ejemplo: 4x11 = 44)
  de 10x11 a 18x11: escribe la suma de las cifras en medio del número (ejemplo: 15x11 = 1(1+5)5 = 165)

Nota: esto funciona para todos los números de dos cifras, pero si la suma es más de 9, tendrás que "llevarte el uno" (ejemplo: 75x11 = 7(7+5)5 = 7(12)5 = 825).
12
es 10× más 2×

Recordar los cuadrados puede ayudar

Quizás esto no te ayude, pero a mí sí me ayudó. Me va bien recordar los cuadrados (cuando multiplicas un número por sí mismo):

1×1=1 2×2=4 3×3=9 4×4=16 5×5=25 6×6=36
           
7×7=49 8×8=64 9×9=81 10×10=100 11×11=121 12×12=144

Y esto vale para otro truco. Si los números que multiplicas se diferencian en 2 (por ejemplo 7 y 5), sólo tienes que multiplicar el número del medio por sí mismo y restar uno. Mira:

5×5 = 25 es sólo uno más que 6×4 = 24
6×6 = 36 es sólo uno más que 7×5 = 35
7×7 = 49 es sólo uno más que 8×6 = 48
8×8 = 64 es sólo uno más que 9×7 = 63
etc ...
Multiplicar mediante suma repetida

El resultado de la multiplicación es el número total (producto) que se obtiene al combinar varios (multiplicador) grupos de tamaño similar (multiplicando). El mismo resultado se puede obtener por suma repetida. Si estamos combinado 7 grupos con 4 objetos en cada grupo, podríamos llegar al mismo resultado mediante la suma. Por ejemplo, 4+4+4+4+4+4+4+= 28 es equivalente a la ecaución multiplicativa 7 x 4= 28.

Multiplicar números de dos dígitos por números de un dígito

Como multiplicar un número de dos dígitos por un número de un dígito.
(por ejemplo 43 x 2).

  • Coloca un número sobre el otro de tal manera que los dígitos de las unidades queden alienados. Traza una línea debajo del número inferior.
    43
     2
       
  • Multiplica los dígitos de las unidades (3 x 2 = 6). Coloca el seis debajo de la línea en la columna de las unidades.
    43
     2
     6
       
  • MMultiplica el dígito en la columna de las decenas (4) por e dígito en la columna de las unidades del segundo número (2). El resultado es 4 x 2 = 8. Coloca el resultado debajo de la línea a la izquierda del 6.
    43
     2
    86
       
 
Multiplicar números de un dígito por números de tres dígitos

Como multiplicar un número de tres dígitos por un número de un dígito.
es decir 312 * 3)

  • Coloca un número sobre el otro de tal manera que los dígitos de las unidades queden alineados. Traza una línea debajo del número inferior.
    312
       3
       
  • Multiplica los dos dígitos de las unidades (2 * 3 = 6). Coloca el seis debajo de la línea en la columna de las unidades.
    312
       3
      6
       
  • Multiplica el dígito en la columna de las decenas (1) por el dígito en la columna de las unidades del segundo número (3). El resultado es 1 * 3: 3. Coloca el resultado debajo de la línea a la izquierda del 6.
    312
       3
     36
       
  • Multiplica el dígito en la columna de las centenas (3) por el segundo número (3). El resultado 3 * 3 = 9. Coloca el 9 debajo de la línea en la columna de las centenas.
    312
       3
    936
       
Multiplicar números de dos y tres dígitos

Como multiplicar un número de tres dígitos por un número de dos dígitos ( es decir 529 x 67).

  • Coloca un número sobre el otro de tal manera que las centenas, las decenas y las unidades queden alineadas. Traza una línea debajo del número inferior.
    529
      67
       
  • Multiplica los dos números correspondientes a las unidades (9 x 7 = 63). Este núemro es más grande que 9 entonces coloca el 6 sobre la columna de las decenas y coloca el 3 debajo de la línea en la columna de las unidades.
    6
     529
      67
       3
       
  • Multiplica el dígito correspondiente a las decenas del número superior (2) por el dígito correspondiente a las unidades del número inferior (7). La respuesta (2 x 7=14) se suma al 6 colocado sobre la columna de las decenas para así obtener un resultado de 20. El 0 del 20 se coloca debajo de la línea y el 2 del 20 se coloca sobre la columna de las centenas.
     26
     529
      67
      03
       
  • El número correspondiente a las centenas de la cifra superior (5) se multiplica por la unidad del multiplicador (5 x 7=35). El dos que nos habíamos llevado a la columna de las centenas se suma y el 37 se coloca debajo de la línea.
    26
     529
      67
    3703
       
  • Después que el 529 se multiplicó por 7, como mostramos anteriormente, 529 se multiplica por el número correspondiente a la decena del multiplicador que es el 6. El número se corre un lugar hacia la izquierda porque estamos multiplicando por un número correspondiente a la decena. El resultado sería 3174:
    15
      529
       67
     3703
    3174
       
  • Se traza una línea debajo del producto inferior (3174) y se suman los productos en forma conjunta para obtener el resultado final de 35443.
      15
      529
       67
     3703
    3174
    35443
       
Multiplicación de números de cinco dígitos.

A continuación se muestra como multiplicar un número de cinco dígitos por un número de un dígito.

  • Coloca una número sobre el otro de tal manera que las unidades queden alineadas. Traza una línea debajo del número inferior.
      52639
          7

     368473
       

VER Multiplicación por numeros naturales    

 

 

Elementos

En la multiplicación encontramos los siguientes elementos:

  2 X 5 =10
  Factor   Factor Producto
 


Así, 3 x 4, indica que tenemos que sumar 3, 4 veces, es decir, 3 + 3 + 3 + 3. Por tanto, la multiplicación se puede considerar como una suma repetida.


Comprobamos que el resultado es el mismo:   3 x 4 = 12    y    3 + 3 + 3 + 3 = 12

Los términos de la multiplicación se llaman factores y el resultado de la misma se llama producto.

Cuando la multiplicación tiene sólo dos factores, llamamos multiplicando al número que vamos a sumar y multiplicador a las veces que lo vamos a sumar.
En nuestro ejemplo el multiplicando es 3, el multiplicador es 4, y el producto es 12, que es el resultado de sumar   3 + 3 + 3 + 3    o multiplicar   3 x 4

Para multiplicar dos números de varias cifras colocamos el multiplicando y debajo el multiplicador, trazando una raya por debajo de ambos. Comenzamos a multiplicar, de derecha a izquierda, la primera cifra del multiplicador por cada una de las cifras del multiplicando y vamos colocando las unidades de cada producto debajo de la raya, también de derecha a izquierda, y las decenas se las sumamos al siguiente producto. (Como verás en el ejemplo, el primer producto es 6 x 3 = 18, colocamos el 8 y nos llevamos una que se la sumamos al siguiente producto 3 x 5 = 15 + 1 = 16).

Después, hacemos lo mismo con cada una de las restantes cifras del multiplicador (decenas, centenas ...) y las vamos colocando debajo de la fila anterior, desplazadas un lugar a la izquierda.

Cuando terminemos de multiplicar la última cifra del multiplicador por todas las del multiplicando, trazamos una raya debajo de la última fila (tendremos tantas filas como cifras tenga el multiplicador) y procederemos a sumar ordenadamente todas las filas. El resultado obtenido será el producto de la multiplicación.

Veamos otro ejemplo:

 
        3 2 5 6
        x 4 2 3
      ___ ___ ___ ___ ___
        9 7 6 8
      6 5 1 2
1 3 0 2 4
  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
  1 3 7 7 2 8 8
  1. 3 x 6 = 18, Colocamos el 8 y nos llevamos 1 , que sumaremos al siguiente producto.
  2. 3 x 5 = 15, 15 + 1 (que nos llevábamos) = 16, Colocamos el 6 y nos llevamos 1 , que sumaremos al siguiente producto.
  3. 3 x 2 = 6, 6 + 1 (que nos llevábamos) = 7, Colocamos el 7 (Como 7 es menor que 10 ahora no nos llevamos ninguna).
  4. 3 x 3 = 9, Como no nos llevábamos ninguna colocamos el 9.
    Hemos terminado de multiplicar 3 x 3256, ahora seguiremos con el 2.

     
  5. 2 x 6 = 12, Colocamos el 2 y nos llevamos 1 , que sumaremos al siguiente producto.
  6. 2 x 5 = 10, 10 + 1 (que nos llevábamos) = 11, Colocamos el 1 y nos llevamos 1 , que sumaremos al siguiente producto.
  7. 2 x 2 = 4, 4 + 1 (que nos llevábamos) = 5, Colocamos el 5 (Como 5 es menor que 10 ahora no nos llevamos ninguna).
  8. 2 x 3 = 6, Como no nos llevábamos ninguna colocamos el 6.
    Hemos terminado de multiplicar 2 x 3256, ahora seguiremos con el 4.

     
  9. 4 x 6 = 24, Colocamos el 4 y nos llevamos 2 , que sumaremos al siguiente producto.
  10. 4 x 5 = 20, 20 + 2 (que nos llevábamos) = 22, Colocamos el 2 y nos llevamos 2 , que sumaremos al siguiente producto.
  11. 4 x 2 = 8, 8 + 2 (que nos llevábamos) = 10, Colocamos el 0 y nos llevamos 1 , que sumaremos al siguiente producto.
  12. 4 x 3 = 12, 12 + 1 (que nos llevábamos) = 13, Como ya no tenemos más cifras colocamos el 13.
    Hemos terminado de multiplicar 4 x 3256, y el multiplicador (423) no tiene más cifras.

    Como el multiplicando tiene 4 cifras (3256) y el multiplicador 3 (423), la multiplicación se hace en 12 pasos (4 x 3 = 12).

    Ahora sólo nos queda ir sumando cada columna.

     
    • la primera sólo tiene el 8, así que colocamos el 8 abajo.
    • la segunda columna 6 + 2 = 8 , así que colocamos otro 8 abajo.
    • la tercera columna 7 + 1 + 4 = 12 , así que colocamos el 2 abajo(y nos llevaremos 1).
    • la cuarta columna 9 + 5 + 2 = 16 , 16 + 1 (que nos llevábamos) = 17, Colocamos el 7 abajo(y nos llevaremos 1).
    • la quinta columna 6 + 0 = 6 , 6 + 1 (que nos llevábamos) = 7, Colocamos el 7 abajo(y NO nos llevaremos nada).
    • la sexta columna sólo tiene un 3, así que colocamos el 3 abajo.
    • la séptima columna sólo tiene un 1, así que colocamos el 1 abajo.
      Y ya hemos terminado.

      3,256 x 423 = 1,377,288

      Un millón trescientos setenta y siete mil doscientos ochenta y ocho
       
PARA HACER BIEN LAS MULTIPLICACIONES ES NECESARIO SABERSE LAS TABLAS DE MEMORIA
  • Los números que se multiplican se llaman factores.
  • El resultado se conoce como producto.

Distinta especie

Los factores siempre tienen distinta especie.

Observa el siguiente ejemplo:

1 caja tiene 12 lápices de colores.

Las especies de nuestro ejemplo son caja y lápices. Analicemos el problema:

5 cajas tienen _______ lápices

Nos hablaban de los lápices de 1 caja y lo desconocido es lápices de 5 cajas. Para encontrar la solución, aplicamos multiplicación, porque 5 cajas tienen más lápices que 1 caja.

El resultado será:

12 x 5 = 60

La tabla pitagórica

La mejor forma para obtener el producto es la multiplicación. Cuando hablamos de esta operación, existe una tabla muy útil y fácil de construir: la Tabla Pitagórica.

En ella, hemos colocado los 13 primeros números cardinales en forma horizontal y vertical. Llenamos cada columna con una secuencia ascendente del número que la encabeza, empezando por el 0 y aumentando según el número.

Por ejemplo en la columna 5, aumentamos de 5 en 5.

A continuación, observa que cada columna y fila de un número coinciden en sus productos.

 X  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 1  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 2  0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24
 3  0  3  6  9  12  15  18  21  24  27  30  33  36
 4  0  4  8 12  16  20  24  28  32  36  40  44  48
 5  0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60
 6  0  6  12  18  24  30  36  42  48  54  60  66  72
 7  0  7  14  21  28  35  42  49  56  63  70  77  84
 8  0  8  16  24  32  40  48  56  64  72  80  88  96
 9  0  9  18  27  36  45  54  63  72  81  90  99  108
 10  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  120
 11  0  11  22  33  44  55  66  77  88  99  110  121  132
 12  0  12  24  36  48  60  72  84  96  108  120  132  144

¿Sabes qué hemos hecho? Las famosas tablas de multiplicar.

Hemos anotado los 11 primeros múltiplos de cada número.

Los múltiplos resultan de multiplicar cada número por ¡todos los números! Son infinitos.

Con nuestra tabla podremos resolver nuestro ejemplo.

D.U.  

1  2

x 5

___

 

 

 

 

 
6 0  
Producto final

Empezamos por las unidades:

5 veces 2 = 10
10 U. = 1 D.

Colocamos 0 en las U. y reservamos 1 D.

Multiplicamos las D: 5 x 1 = 5, y con la
reserva que teníamos: 5 + 1 = 6 D

Con decenas, centenas y miles

Profundizaremos el estudio de la multiplicación revisando cómo se multiplican factores más grandes.

Revisaremos el siguiente ejemplo:

Si tenemos 1240 plantas, cada una con 25 hojas, ¿cuántas hojas tenemos en total?

 
  • Una suma abreviada: la multiplicación
  • Con decenas, centenas y miles
  • Aproximemos
  • Productos curiosos
  • Inicio
 Paso 1 
 U.  M.  C.  D.  U.  

 D.

 U.   Primero multiplicamos 1.240 . 5 Unidades.

El resultado son Unidades.

   1  2  4  0

x

2

 5

 _________________

     
  U.   M.   C.   D.   U.      
   6  2  0  0      

 

Paso 2

 

U. M. C.  D. U.   D. U.   Luego multiplicamos 1.240. 2 Decenas
El resultado son
Decenas
El producto lo colocamos desde la columna Decenas.
  1 2 4 0

x

2

5

 _________________

     
U. M. C. D. U.      
  6 2 0 0      
 2 4 8 0            

 

Paso 3

 

U. M. C.  D. U.   D. U.   Para obtener el producto total, sumamos ambos resultados. Si el factor de la derecha hubiese tenido Centenas,  el resultado se habría puesto desde esa columna, es decir debajo del 8 de 2.480.
     
1
2 4 0

x

2

5

 _________________

     

 U.

M. C. D. U.      
    6 2 0 0      
+  
  2
4 8 0        

  ___________________

     
 

 3

 1  0  0  0      

Propiedades

La multiplicación tiene propiedades muy parecidas a las de la adición. Veamos.

  • Tiene clausura: todas las multiplicaciones dan un producto.

45 x 2 = 90

  • Es conmutativa: El orden de los factores no cambia el producto.

45 x 2 = 2 x 45

90 = 90
  • Es asociativa: Si multiplicamos 3 factores, juntamos de a 2, no importa el orden.

(3 x 4) x 2 = 3 x (4 x 2)

12 x 2 = 3 x 8

24 = 24
  • Tiene como elemento neutro al 1. Cualquier número x1 = ese número
45 x 1 = 45
  • Su elemento absorbente, el 0: Todo número x 0 = 0
45 x 0 = 0
  • Es distributiva con la adición. Se junta con cada sumando. La adición se hace con los productos.
3 x (2+5) = (3 x 2)+(3 x 5)
3 x 7 = 6 + 15
21 = 21
Aproximemos

En la multiplicación también se puede estimar resultados. En este caso, conviene aproximar por redondeo a la columna de mayor valor.

Redondear es aproximar con una cifra seguida de ceros.

¿Qué pasa al multiplicar con una cifra seguida de ceros? Se multiplica la cifra por el factor y se le agregan los ceros.

Un ejemplo: 5,000 x4 = 5 x4 = 20; entonces,
agregamos los 3 ceros y tenemos: 20,000

Ahora, vamos a estimar el resultado de:

349 x 6

Redondearemos la Centena: a 300 y a 400 para obtener ambos cálculos:

300 x 6 = 1,800 400 x 6 = 2,400

El resultado real estará entre

1,800 y 2,400

Así, tenemos que resultado real es:

   3  4

x

 9

6

 

 
   _________    
 2  0  9  4    
  • Una suma abreviada: la multiplicación
  • Con decenas, centenas y miles
  • Aproximemos
  • Productos curiosos
  • Inicio

 

 

 

 

Un consejo
Para adquirir mayor rapidez y obtener los resultados sin errores, es importante memorizar las tablas de multiplicar. Eso se consigue ejercitando las multiplicaciones.
Las tablas de multiplicar te servirán para toda la vida.
Pequeña prueba

1. Una caja tiene 3 lápices. ¿Cuántos lápices habrá en 61 cajas?
A) 56
B) 66
C) 183
D) 300
 

2. En una caja hay 10 crayolas de colores. ¿Cuántas crayolas habrá en 55 cajas?
A) 550
B) 55
C) 65
D) 450

 

3. Un grupo de12 compañeros compramos 15 papeletas de una rifa cada uno. ¿Cuántas papeletas tenemos ahora?
A) 21
B) 80
C) 180
D) 60
 

4. Un domingo compré 8 bolsas de papitas a .50 centavos cada una.¿Cuánto dinero me gasté?
A) $2.95
B) $1.90
C) $4.00
D) $8.00

 

5. Una niña tiene 12 sacos de canicas con 11 en cada saco, ¿cuántas tiene tiene en total?
A) 92
B) 20
C) 132
D) 88

 

6. Un sello de correos vale 50 centavos. ¿Cuánto valdrán 2 sellos?
A) .67 centavos
B) $1.00 dólar
C) $2.00 dólares.
D) $10.00 dólares.

 

7. Ana Victoria tiene 6 caramelos y su hermana Montse 18 veces más. ¿Cuántos caramelos tiene Montse?
A) 108
B) 24
C) 68
D) 118

 

8. Hemos comprado un carrito de $5.00 dólares, para cada uno de 2 hermanos.¿cuánto pagaremos en total?
A) $15.00 dólares
B) $10.00 dólares
C) $6.00 dólares
D) $5.50 dólares

 

9. Una niña compró 3 libras de papas a .50 céntavos la libra.¿Cuánto gastó en total?
A) $1.30
B) $1.20
C) $1.60
D) $1.50

 

10. Un grupo de 27 chicos compran entradas para un juego de baloncesto de 8 dólares cada una. ¿Cuánto se gastaron?
A) $35.00 dólares
B) $226.00 dólares
C) $196.00 dólares
D) $216.00 dólares

Clave: Oprima su lado izquierdo del mouse y paselo aquí debajo:

 1.C  2.A  3.C  4.C  5.C  6.B  7.A  8.B  9.D  10.D  

 

Fundación Educativa Héctor A. García